2001年3月,畢業(yè)于華中科技大學(xué)機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè),獲工學(xué)博士學(xué)位;
2001年3月至2003年3月,香港科技大學(xué)工業(yè)工程與管理工程系副研究員、博士后;
2002年2月至2004年11月,華中科技大學(xué)控制科學(xué)與工程博士后流動(dòng)站博士后;
2004年12月至2018年4月,深圳大學(xué)機(jī)電與控制工程學(xué)院副教授,交通運(yùn)輸專業(yè)學(xué)科負(fù)責(zé)人、帶頭人;
2018年5月至今,深圳技術(shù)大學(xué)城市交通與物流學(xué)院(城市軌道交通學(xué)院)教授,機(jī)械工程、交通運(yùn)輸工程專業(yè)碩士生導(dǎo)師。
深圳市高層次專業(yè)人才后備級(jí)人才、深圳市政府采購評(píng)審專家、廣東省教育部科技部企業(yè)科技特派員。